System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Rejestr zmian
Tytuł dokumentu | Zaktualizował | Data aktualizacji |
---|---|---|
Dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Warnice w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 | Michał Pasiak | 2011-07-06 13:06:50 |
Monika Ostrowska - inspektor - dokument usunięty | Ireneusz Rożuk | 2011-07-06 09:17:02 |
Jolanta Janiak - Specjalista Pracy Socjalnej - dokument usunięty | Ireneusz Rożuk | 2011-07-06 09:14:59 |
Renata Morgner - podinspektor - dokument usunięty | Ireneusz Rożuk | 2011-07-06 09:13:25 |
Anna Hackiewicz-Gębska - Wójt Gminy Warnice - dokument usunięty | Ireneusz Rożuk | 2011-07-06 09:11:43 |
Ryszard Ligocki - Skarbnik Gminy - dokument usunięty | Ireneusz Rożuk | 2011-07-06 09:09:43 |
Waldemar Lubiński - Zastępca Wójta : 2011-04-28 - dokument usunięty | Ireneusz Rożuk | 2011-07-06 09:08:50 |
Lubiński Waldemar - Zastępca Wójta : 2011-02-01 - dokument usunięty | Ireneusz Rożuk | 2011-07-06 09:07:55 |
Sesja nr VIII - 13 czerwca 2011 r. sesja nadzwyczajna | Urszula Kacperska | 2011-07-06 09:07:37 |
Irena Michno - Kierownik USC - dokument usunięty | Ireneusz Rożuk | 2011-07-06 09:06:25 |
Andrzej Matysik - Kierownik SG ZOZ w Warnicach - dokument usunięty | Ireneusz Rożuk | 2011-07-06 09:05:44 |
Marianna Margiel-Mikołajczak - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej - dokument usunięty | Ireneusz Rożuk | 2011-07-06 09:04:46 |
Rebeko Ewa - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Warnicach - dokument usunięty | Ireneusz Rożuk | 2011-07-06 09:03:24 |
Jakubowska Małgorzata - Dyrektor Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Warniach - dokument usunięty | Ireneusz Rożuk | 2011-07-06 09:02:12 |
Danuta Antoszewska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starym Przylepie - dokument usunięty | Ireneusz Rożuk | 2011-07-06 09:00:22 |
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych - dokument usunięty | Ireneusz Rożuk | 2011-07-06 08:57:03 |
Pracownicy samorządowi - dokument usunięty | Ireneusz Rożuk | 2011-07-06 08:56:22 |
Budowa Kanalizacji ściekowej w miejscowości Wierzbno z przesyłem ścieków do Dębicy, gmina Warnice. | Michał Pasiak | 2011-07-01 09:08:15 |
Informacja o wynikach naboru na stanowisko do spraw inwestycji, drogownictwa, budownictwa, remontów i bhp | Ireneusz Rożuk | 2011-06-30 10:00:11 |
Informacja o wynikach naboru na stanowisko do spraw inwestycji, drogownictwa, budownictwa, remontów i bhp | Ireneusz Rożuk | 2011-06-30 09:59:41 |
Informacja o wynikach naboru na stanowisko do spraw inwestycji, drogownictwa, budownictwa, remontów i bhp | Ireneusz Rożuk | 2011-06-30 09:59:04 |
Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko ds. inwestycji, drogownictwa, budownictwa, remontów i bhp | Ireneusz Rożuk | 2011-06-30 09:55:08 |
Zakończone - ogłoszenie w sprawie naboru - stanowisko ds. inwestycji, drogownictwa, budownictwa, remontów i bhp : 2011-06-09 | Ireneusz Rożuk | 2011-06-30 09:54:50 |
Brodowski Marek - Przewodniczący Rady Gminy - dokument usunięty | Ireneusz Rożuk | 2011-06-30 08:47:57 |
Brodowski Marek - Przewodniczący Rady Gminy - dokument usunięty | Ireneusz Rożuk | 2011-06-30 08:46:52 |
Skoczek Bogdan - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy - dokument usunięty | Ireneusz Rożuk | 2011-06-30 08:46:09 |
Banicki Maciej - radna - dokument usunięty | Ireneusz Rożuk | 2011-06-30 08:45:13 |
Brząkała Małgorzata - radna - dokument usunięty | Ireneusz Rożuk | 2011-06-30 08:44:35 |
Jakrzewska Małgorzata - radna - dokument usunięty | Ireneusz Rożuk | 2011-06-30 08:43:50 |
Kijowski Zygmunt - radny - dokument usunięty | Ireneusz Rożuk | 2011-06-30 08:43:03 |
Konieczny Sławomir - radny - dokument usunięty | Ireneusz Rożuk | 2011-06-30 08:42:25 |
Malkiewicz Maria - radna - dokument usunięty | Ireneusz Rożuk | 2011-06-30 08:41:04 |
Molińska Bożena - radna - dokument usunięty | Ireneusz Rożuk | 2011-06-30 08:40:28 |
Pieńskowski Grzegorz - radny - dokument usunięty | Ireneusz Rożuk | 2011-06-30 08:39:40 |
Pospychała Elżbieta - radna - dokument usunięty | Ireneusz Rożuk | 2011-06-30 08:37:35 |
Staszewski Ryszard - radny - dokument usunięty | Ireneusz Rożuk | 2011-06-30 08:35:53 |
Wancisiewicz Marek - radny - dokument usunięty | Ireneusz Rożuk | 2011-06-30 08:35:15 |
Wochner Kamil - radny - dokument usunięty | Ireneusz Rożuk | 2011-06-30 08:33:06 |
Żyłka Anna - radna - dokument usunięty | Ireneusz Rożuk | 2011-06-30 08:32:21 |
Rada Gminy - dokument usunięty | Ireneusz Rożuk | 2011-06-30 08:31:17 |