System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Rejestr zmian
Tytuł dokumentu | Zaktualizował | Data aktualizacji |
---|---|---|
Agata Lasek - aspirant pracy socjalnej - dokument usunięty | Ireneusz Rożuk | 2016-06-03 08:10:54 |
Renata Morgner - podinspektor - dokument usunięty | Ireneusz Rożuk | 2016-06-03 08:08:30 |
Katarzyna Ostrowska - referent - dokument usunięty | Ireneusz Rożuk | 2016-06-03 08:06:46 |
Andżelika Sewerynek - inspektor - dokument usunięty | Ireneusz Rożuk | 2016-06-03 07:46:41 |
Honorata Siry-Jabłońska - inspektor - dokument usunięty | Ireneusz Rożuk | 2016-06-03 07:42:37 |
Andrzej Matysik - Kierownik SG ZOZ w Warnicach - dokument usunięty | Ireneusz Rożuk | 2016-06-02 13:32:47 |
Irena Michno - Kierownik USC - dokument usunięty | Ireneusz Rożuk | 2016-06-02 13:29:42 |
Marianna Margiel-Mikołajczak - Kierownik Ośodka Pomocy Społecznej - dokument usunięty | Ireneusz Rożuk | 2016-06-02 13:26:43 |
Ewa Rebeko - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Warnicach - dokument usunięty | Ireneusz Rożuk | 2016-06-02 13:21:10 |
Małgorzata Jakubowska - Dyrektor Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Warnicach - dokument usunięty | Ireneusz Rożuk | 2016-06-02 13:19:52 |
Anna Hackiewicz-Gębska - Wójt Gminy Warnice - dokument usunięty | Ireneusz Rożuk | 2016-06-02 13:17:01 |
Ryszard Ligocki - Skarbnik Gminy - dokument usunięty | Ireneusz Rożuk | 2016-06-02 13:15:57 |
Waldemar Lubiński - Sekretarz Gminy - dokument usunięty | Ireneusz Rożuk | 2016-06-02 13:14:39 |
Brodowski Marek - Przewodniczący Rady Gminy - dokument usunięty | Ireneusz Rożuk | 2016-06-02 13:08:14 |
Skoczek Bogdan - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy - dokument usunięty | Ireneusz Rożuk | 2016-06-02 13:05:29 |
Maciej Banicki - radny - dokument usunięty | Ireneusz Rożuk | 2016-06-02 13:00:45 |
Małgorzata Brząkała - radna - dokument usunięty | Ireneusz Rożuk | 2016-06-02 12:56:38 |
Małgorzata Jakrzewska - radna - dokument usunięty | Ireneusz Rożuk | 2016-06-02 12:55:06 |
Żaklina Kwapisz - radna - dokument usunięty | Ireneusz Rożuk | 2016-06-02 12:53:13 |
Zygmunt Kijowski - radny - dokument usunięty | Ireneusz Rożuk | 2016-06-02 12:53:00 |
Żaklina Kwapisz - radna - dokument usunięty | Ireneusz Rożuk | 2016-06-02 12:51:30 |
Łukasz Makowski - radny - dokument usunięty | Ireneusz Rożuk | 2016-06-02 12:50:01 |
Bożena Molińska - radna - dokument usunięty | Ireneusz Rożuk | 2016-06-02 12:29:30 |
Grzegorz Nizio - radny - dokument usunięty | Ireneusz Rożuk | 2016-06-02 12:27:44 |
Grzegorz Pieńkowski - radny - dokument usunięty | Ireneusz Rożuk | 2016-06-02 12:26:48 |
Piwoni Piotr - radny - dokument usunięty | Ireneusz Rożuk | 2016-06-02 12:25:38 |
Natalia Siatkowska - radna - dokument usunięty | Ireneusz Rożuk | 2016-06-02 12:24:25 |
Kamil Wochner - radny - dokument usunięty | Ireneusz Rożuk | 2016-06-02 12:22:52 |
Ryszard Staszewski - radny - dokument usunięty | Ireneusz Rożuk | 2016-06-02 12:22:32 |
Kamil Wochner - radny - dokument usunięty | Ireneusz Rożuk | 2016-06-02 12:21:13 |
Sołectwa | Ireneusz Rożuk | 2016-06-02 12:18:42 |
Władze samorządowe - dokument usunięty | Ireneusz Rożuk | 2016-06-02 12:16:43 |
Rada Gminy - dokument usunięty | Ireneusz Rożuk | 2016-06-02 12:16:31 |
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych - dokument usunięty | Ireneusz Rożuk | 2016-06-02 12:16:17 |
Pracownicy samorządowi - dokument usunięty | Ireneusz Rożuk | 2016-06-02 12:15:34 |
Oświadczenia majątkowe 2016 rok - dokument usunięty | Ireneusz Rożuk | 2016-06-02 12:15:00 |
Protokół Nr XX sesji Rady Gminy Warnice z dnia 29 kwietnia 2016 roku | Katarzyna Ostrowska | 2016-06-01 14:18:54 |
Protokół Nr XX sesji Rady Gminy Warnice z dnia 29 kwietnia 2016 roku | Katarzyna Ostrowska | 2016-06-01 14:14:49 |
UCHWAŁA Nr XXI/112/2016 Rady Gminy Warnice z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Warnice na 2016 r. | Katarzyna Ostrowska | 2016-06-01 13:59:47 |
Uchwała Nr XXI/111/2016 Rady Gminy Warnice z dnia 25 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Warnicach. | Katarzyna Ostrowska | 2016-06-01 13:54:52 |